Hodler, Marc (1918-2006)--DB12847
Person
Lebensdaten
26.10.1918-18.10.2006
Mädchenname, Herkunftsort bzw. Heimatort
Gurzelen (BE)
Zivilstand, Konfession, Nachkommen
Verheiratet mit Anna Rosa Engeloch; Vater von Hodler, Beat--DB7736
Soziale Herkunft, verwandtschaftliche Beziehungen
Sohn des Hodler, Armin (1889-1954)--DB1608 und der Gertrud Roth
Ausbildung, berufliche Tätigkeit und Funktionen in der Öffentlichkeit
Ausbildung
Universität Bern: Rechtsstudium 1937-1943
Berufsausübung
Zentralverband der schweizerischen Fettindustrie: Sekretär; Fürsprecher; Alpine Ski-Nationalmannschaft: Trainer 1940-1951, Mitglied 1937-1939
Funktionen in landwirtschaftlichen Institutionen
Wissenschaftliche Subkommission der Eidgenössischen Ernährungskommission (EEK): Mitglied der Arbeitsgruppe 'Biologischer Landbau'; Beratende Kommission für die Durchführung des Landwirtschaftsgesetzes: Mitglied
Funktionen in anderen Institutionen
Swiss Olympic: Ehrenmitglied 2004; Internationales Olympisches Komitee (IOK): Mitglied des Exekutivkomitees 1984-2004, Mitglied 1963-; Internationaler Skiverband (FIS): Präsident 1951-1998, Präsident des Komitees für Abfahrt und Slalom 1949-1951; Schweizerischer Skiverband: Chef für Abfahrt und Slalom 1941-1951
Funktionen in der Politik
Biographische Skizze
Quellen und Literatur
Eigene Publikationen
Quellen
- AfA Personendossier Nr. 3820
- Freiburger Nachrichten, 19.10.2006, S. 21
- Neue Zürcher Zeitung, 25.11.1964, Ausgabe 3, S. 14; 27.10.1998, S. 64
Schlagworte
Suisse - SchweizKanton BernEidgenössische Ernährungskommission (EEK)